KRS 0000730980
NIP5252749964
REGON38019480500000
NazwaSCHERER LEADERSHIP CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSCHERER LEADERSHIP CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 maj 2018 (6 lat temu) 10 maj 2018
Data usunięcia 27 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email ANNA@SCHERECENTER.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAJOHN JACOB SCHERER
Wspólnik
2018-05-10
2020-11-27
ANNA BRONIEK
Wspólnik
2018-05-10
2020-11-27
Wspólnik
2018-05-10
2020-11-27
36882776300000
JOHN JACOB SCHERER
reprezentant
JOHN JACOB SCHERER
Beneficjent
ANNA BRONIEK
Beneficjent
JOHN JACOB SCHERER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
66% UDZIAŁU W ZYSKACH
ANNA BRONIEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
33% UDZIAŁU W ZYSKACH
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. ZASADY REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. SPÓŁKI POD FIRMĄ SCHERER LEADERSHIP CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - OSOBA WCHODZĄCA AKTUALNIE W SKŁAD ZARZĄDU DZIAŁAJĄCA SAMODZIELNIE, W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE ALBO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Członek Organu Reprezentacji
2018-05-10
2020-11-27
36882776300000
2018-05-10
2020-11-27
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-05-10
2020-11-27
SCHERER LEADERSHIP CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-05-10
2020-11-27
ALEJA JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
2018-05-10
2020-11-27
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2018-05-10
2020-11-27
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-05-10
2020-11-27
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2018-05-10
2020-11-27
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2018-05-10
2020-11-27
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
2018-05-10
2020-11-27
4789Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
2018-05-10
2020-11-27
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2018-05-10
2020-11-27
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2018-05-10
2020-11-27
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie