KRS 0000730056
NIP8513225292
REGON38027363400000
NazwaBIC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIC ENGINEERING
Data rejestracji 18 maj 2018 (6 lat temu) 18 maj 2018
Data usunięcia 14 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. BRAMA PORTOWA, 1, SZCZECIN, 70-225, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAŁUCJA KALKSTEIN
reprezentant
MAJ WINTHER MOLLER
Beneficjent
ŁUCJA KALKSTEIN
Beneficjent
JENS CHRISTIAN MOLLER
Beneficjent
Wspólnik
2018-05-18
2022-04-14
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
81271226100000
FRONTTECH APS
Wspólnik
2018-05-18
2020-01-14
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ.
ŁUCJA KALKSTEIN
Likwidator
2020-11-09
2022-04-14
MAJ WINTHER MOLLER
Beneficjent
POSIADANIE 45% UDZIAŁÓW W JENS-CHRISTIAN MOLLER HOLDING APS BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 70% UDZIAŁÓW W ERYK SP Z OO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ŁUCJA KALKSTEIN
Beneficjent
POSIADANIE 30% W ERYK SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
JENS CHRISTIAN MOLLER
Beneficjent
POSIADANIE 55% UDZIAŁÓW W JENS-CHRISTIAN MOLLER HOLDING APS BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 70% UDZIAŁÓW W ERYK SP Z OO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
TORBEN KJERGAARD MADSEN
PREZES ZARZĄDU
2018-05-18
2019-09-13
ŁUCJA KALKSTEIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-05-18
2019-09-13
ŁUCJA KALKSTEIN
PREZES ZARZĄDU
2019-09-13
2020-11-09
2018-05-18
2020-11-09
BIC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-05-18
2020-04-28
UL. 1 MAJA, 39, SZCZECIN, 71-627, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie