KRS 0000729269
NIP7393914030
REGON38005225800000
NazwaFRONTLINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFRONTLINE GROUP
Data rejestracji 25 kwi 2018 (6 lat temu) 25 kwi 2018
Data usunięcia 29 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAMKNIĘTA, 10, KRAKÓW, 30-554, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPAULINA ANIOŁA
Wspólnik
2018-11-14
2021-09-16
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.060,00 ZŁ
NORBERT MACIEJ ŚMIESZEK
Wspólnik
2021-09-16
2022-12-29
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900,- ZŁ
MACIEJ ŚMIESZEK
Wspólnik
2021-09-16
2022-12-29
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2100,- ZŁ
OLEKSANDR STOLIARCHUK
Wspólnik
2018-04-25
2021-09-16
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.940 ZŁ
MACIEJ ŚMIESZEK
Beneficjent
NORBERT MACIEJ ŚMIESZEK
Beneficjent
SEBASTIAN BŁAŻEJCZAK
reprezentant
NORBERT MACIEJ ŚMIESZEK
Prokurent
2021-09-16
2022-05-14
PROKURA SAMOISTNA
OLENA STOLIARCHUK
Prokurent
2018-07-02
2018-11-14
PROKURA SAMOISTNA
OLEKSANDR STOLIARCHUK
Prokurent
2018-11-14
2019-05-31
PROKURA SAMOISTNA
NATALIA KATARZYNA FIGIELSKA
Prokurent
2019-05-31
2021-09-16
PROKURA SAMOISTNA
NORBERT MACIEJ ŚMIESZEK
Likwidator
2022-05-14
2022-12-29
MACIEJ ŚMIESZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NORBERT MACIEJ ŚMIESZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OLENA STOLIARCHUK
PREZES ZARZĄDU
2018-04-25
2018-07-02
OLEKSANDR LINYVENKO
PREZES ZARZĄDU
2018-07-02
2019-05-31
IGOR VASIN
PREZES ZARZĄDU
2019-05-31
2021-09-16
SEBASTIAN BŁAŻEJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2021-09-16
2022-05-14
2018-04-25
2021-10-11
ABL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-10-11
2022-05-14
FRONTLINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-04-25
2018-11-14
UL. OKOPOWA, 14, OLSZTYN, 10-075, OLSZTYN, POLSKA
2018-11-14
2021-10-11
UL. TOWAROWA, 20B, OLSZTYN, 10-417, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie