KRS 0000728969
NIP7831777597
REGON38005230100000
NazwaSTOWARZYSZENIE KLUB PŁETWONURKÓW ORKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKLUB PŁETWONURKÓW ORKA
Data rejestracji 25 kwi 2018 (6 lat temu) 25 kwi 2018
Data usunięcia 02 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. 28 CZERWCA 1956 R., 231/239, POZNAŃ, 61-485, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGOJOANNA EWA SOWISŁO WAWRZYNIAK
Likwidator
2023-11-27
2024-02-02
MAREK GRUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-04-25
2024-02-02
KRZYSZTOF BOGUMIŁ STASIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-04-25
2024-02-02
EUGENIUSZ KAZIMIERZ OBARSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-04-25
2024-02-02
MATEUSZ - WAWRZYNIAK
Beneficjent
AGNIESZKA HELENA SOWISŁO PRZYBYŁ
Beneficjent
MARIUSZ RYSZARD KALISZEWSKI
Beneficjent
JOANNA EWA SOWISŁO WAWRZYNIAK
Beneficjent
PAWEŁ JÓZEF SOWISŁO
Beneficjent
PAWEŁ JÓZEF SOWISŁO
zgłaszający - członek zarządu
MATEUSZ - WAWRZYNIAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W STOWARZYSZENIU - CZŁONEK ZARZĄDU
AGNIESZKA HELENA SOWISŁO PRZYBYŁ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W STOWARZYSZENIU - CZŁONEK ZARZĄDU
MARIUSZ RYSZARD KALISZEWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W STOWARZYSZENIU - CZŁONEK ZARZĄDU
JOANNA EWA SOWISŁO WAWRZYNIAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W STOWARZYSZENIU - CZŁONEK ZARZĄDU
PAWEŁ JÓZEF SOWISŁO
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W STOWARZYSZENIU - CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PAWEŁ JÓZEF SOWISŁO
PREZES ZARZĄDU
2018-04-25
2023-11-27
JOANNA EWA SOWISŁO WAWRZYNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-04-25
2023-11-27
MARIUSZ RYSZARD KALISZEWSKI
SKARBNIK
2018-04-25
2023-11-27
AGNIESZKA HELENA SOWISŁO PRZYBYŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-25
2023-11-27
MATEUSZ WAWRZYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-25
2023-11-27
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinOp
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
H. Koszty finansowe | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1000 |
Aktywa razem | 1000 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1000 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1000 |
2018-04-25
2023-11-27
STOWARZYSZENIE KLUB PŁETWONURKÓW ORKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie