KRS 0000728662
NIP5242861085
REGON38001052100000
NazwaTONERMAX M. BIEGALEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTONERMAX M. BIEGALEWSKI
Data rejestracji 19 kwi 2018 (6 lat temu) 19 kwi 2018
Data usunięcia 17 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MAZURSKA, 6, WARSZAWA, 03-015, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHKRZYSZTOF BORKOWSKI
Wspólnik
2018-04-19
2023-07-17
KRZYSZTOF MIROWSKI
Wspólnik
2018-04-19
2023-07-17
MARCIN BIEGALEWSKI
Wspólnik
2022-02-02
2023-07-17
KRZYSZTOF MIROWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF BORKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MIROWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF MIROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
KRZYSZTOF BORKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA TONERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY NASTĘPUJĄCO: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: KRZYSZTOF BORKOWSKI - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2018-04-19
2022-02-02
36954734000000
MARCIN BIEGALEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2022-02-02
2023-07-17
2018-04-19
2022-02-02
TONERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie