KRS 0000728647
NIP6342928174
REGON38002820200000
NazwaBLO HIGH FLYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBLO HIGH FLYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 kwi 2018 (6 lat temu) 23 kwi 2018
Data usunięcia 31 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SIKORKI, 21A, KRAKÓW, 31-589, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email TPLEWNIAK@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETOMASZ REMIGIUSZ WARAWKO
Wspólnik
2018-04-23
2018-07-30
EMILIA PIETRAS
Wspólnik
2018-04-23
2018-07-30
TOMASZ STANISŁAW PLEWNIAK
Wspólnik
2018-07-30
2024-05-31
PAWEŁ MAREK GROCHOWALSKI
Wspólnik
2018-07-30
2024-05-31
MARCIN JAKUB ZAWIŁA
Wspólnik
2018-07-30
2024-05-31
TOMASZ STANISŁAW PLEWNIAK
Beneficjent
PAWEŁ MAREK GROCHOWALSKI
Beneficjent
MARCIN ZAWIŁA
Beneficjent
TOMASZ STANISŁAW PLEWNIAK
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ STANISŁAW PLEWNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK POSIADA 37 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. OGÓLNA LICZNA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TO 102.
PAWEŁ MAREK GROCHOWALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK POSIADA 37 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. OGÓLNA LICZBA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TO 102.
MARCIN ZAWIŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: CZŁONEK ZARZĄDU - PAWEŁ MAREK GROCHOWALSKI I CZŁONEK ZARZĄDU TOMASZ STANISŁAW PLEWNIAK.
TOMASZ REMIGIUSZ WARAWKO
Członek Organu Reprezentacji
2018-04-23
2018-07-30
Członek Organu Reprezentacji
2018-07-30
2024-05-31
12161818900000
2018-04-23
2018-07-30
BLO TOMASZ WARAWKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-04-23
2018-07-30
UL. BRACKA, 20B, KATOWICE, 40-858, KATOWICE, POLSKA
2018-07-30
2019-06-12
UL. CENTRALNA, 51, KRAKÓW, 31-586, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie