KRS 0000728395
NIP5213823969
REGON38001826700000
NazwaSUPREME PET PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUPREME PET PRODUCTS
Data rejestracji 20 kwi 2018 (6 lat temu) 20 kwi 2018
Data usunięcia 22 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. STEFANA CZARNIECKIEGO, 12, TYKOCIN, 16-080, TYKOCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWTOMASZ SKŁODOWSKI
Wspólnik
2018-04-20
2020-05-26
6.000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GRZEGORZ SKŁODOWSKI
Wspólnik
2018-04-20
2021-06-22
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ GRABOWSKI
Wspólnik
2018-04-20
2019-08-29
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ GIELMUDA
Wspólnik
2018-04-20
2019-08-29
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ WŁADYSŁAW CHLEBOWSKI
Wspólnik
2019-08-29
2020-05-26
2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
CEZARY SKŁODOWSKI
Wspólnik
2020-05-26
2021-06-22
8.000 (OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 (CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
CEZARY SKŁODOWSKI
Beneficjent
GRZEGORZ SKŁODOWSKI
reprezentant
CEZARY SKŁODOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ SKŁODOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-06-26
2020-12-23
SŁAWOMIR LIS
PREZES ZARZĄDU
2020-12-23
2021-06-22
BARTŁOMIEJ GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-20
2019-06-26
2018-04-20
2018-11-23
UL. PUŁAWSKA, 233, WARSZAWA, 02-715, WARSZAWA, POLSKA
2018-11-23
2019-08-29
UL. 11 LISTOPADA, 36, TYKOCIN, 11-680, BIAŁYSTOK, POLSKA
2019-08-29
2019-08-29
UL. 11 LISTOPADA, 36, TYKOCIN, 16-080, TYKOCIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie