KRS 0000727983
NIP9562334662
REGON38001240200000
NazwaFK FORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFK FORK
Data rejestracji 19 kwi 2018 (6 lat temu) 19 kwi 2018
Data usunięcia 14 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TARGOWA, 42B, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMACIEJ JAN KOWALCZYK
Wspólnik
2018-04-19
2023-07-14
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00Z Ł
ŁUKASZ MAREK FELISIAK
Wspólnik
2018-04-19
2023-07-14
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
MACIEJ KURAS
Wspólnik
2019-02-01
2023-07-14
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ
MACIEJ JAN KOWALCZYK
Likwidator
2022-10-17
2023-07-14
MACIEJ JAN KOWALCZYK
Beneficjent
ŁUKASZ MAREK FELISIAK
reprezentant
MACIEJ JAN KOWALCZYK
reprezentant
MACIEJ JAN KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ JAN KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2018-04-19
2022-10-17
ŁUKASZ MAREK FELISIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-19
2022-10-17
2018-04-19
2022-10-17
FK FORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-04-19
2018-07-03
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 39, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie