KRS 0000727565
NIP6272756560
REGON36995583600000
NazwaM.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaM.H.
Data rejestracji 12 kwi 2018 (6 lat temu) 12 kwi 2018
Data usunięcia 09 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4623 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCHMYKHAYLO KUCHER
Wspólnik
2018-04-12
2020-06-09
4 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 PLN
HALYNA HIRSKA
Wspólnik
2018-04-12
2020-06-09
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MYKHAYLO KUCHER
PREZES ZARZĄDU
2018-04-12
2020-06-09
HALYNA HIRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-12
2020-06-09
2018-04-12
2019-11-25
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 63, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie