KRS 0000727214
NIP6951529312
REGON36996087200000
NazwaARKAS MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARKAS MAT
Data rejestracji 11 kwi 2018 (6 lat temu) 11 kwi 2018
Data usunięcia 28 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUZIENNICZA, 4, JAWOR, 59-400, JAWOR, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2005000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#45 BUDOWNICTWO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWITOLD HIERONIM SZCZEŚNIEWSKI
Wspólnik
2018-04-11
2019-01-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DOROTA SZCZEŚNIEWSKA
Wspólnik
2018-04-11
2019-01-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ARTUR APOLINARY SZCZEŚNIEWSKI
Wspólnik
2019-01-02
2019-05-13
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
DOROTA SZCZEŚNIEWSKA
Wspólnik
2019-05-13
2019-11-28
19849 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 992.450,00 ZŁ (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
WITOLD HIERONIM SZCZEŚNIEWSKI
Wspólnik
2019-05-13
2019-11-28
19849 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 992.450,00 ZŁ (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
KATARZYNA SZCZEŚNIEWSKA
Wspólnik
2019-01-02
2019-05-13
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
DOROTA SZCZEŚNIEWSKA
Beneficjent
WITOLD HIERONIM SZCZEŚNIEWSKI
Beneficjent
DOROTA SZCZEŚNIEWSKA
reprezentant
WITOLD HIERONIM SZCZEŚNIEWSKI
reprezentant
DOROTA SZCZEŚNIEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI KASAR MAT SP. Z O.O. POSIADAJĄCY 50 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
WITOLD HIERONIM SZCZEŚNIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI KASAR MAT SP. Z O.O. POSIADAJĄCY 50 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOROTA SZCZEŚNIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-04-11
2019-11-28
WITOLD HIERONIM SZCZEŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-11
2019-01-02
WITOLD HIERONIM SZCZEŚNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-01-02
2019-11-28
2018-04-11
2019-11-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-04-11
2019-11-28
ARKAS MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-04-11
2019-11-28
KUZIENNICZA, 4, JAWOR, 59-400, JAWOR, POLSKA
2018-04-11
2019-11-28
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-04-11
2019-11-28
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2018-04-11
2019-11-28
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2018-04-11
2019-11-28
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2018-04-11
2019-11-28
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2018-04-11
2019-11-28
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2018-04-11
2019-11-28
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie