KRS 0000725021
NIP7171833331
REGON36979564000000
NazwaKABAKO MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKABAKO MILK
Data rejestracji 27 mar 2018 (6 lat temu) 27 mar 2018
Data usunięcia 08 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 16, OPOLE LUBELSKIE, 24-300, OPOLE LUBELSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1052Z PRODUKCJA LODÓW #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHKAZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK
Wspólnik
2018-03-27
2021-09-08
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ
PAWEŁ JAN KOŁODZIEJCZYK
Wspólnik
2018-03-27
2021-09-08
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
KAROL KOŁODZIEJCZYK
Wspólnik
2018-03-27
2021-09-08
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
KAZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK
Beneficjent
BARBARA KOŁODZIEJCZYK
reprezentant
PAWEŁ JAN KOŁODZIEJCZYK
reprezentant
KRZYSZTOF JACEK OCHAL
Prokurent
2018-06-04
2018-12-13
PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA
KAZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU POWSTANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ JAN KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2018-03-27
2021-09-08
KAROL KOŁODZIEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-04
2018-12-13
BARBARA KOŁODZIEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-13
2021-09-08
2018-03-27
2018-06-04
OPOLSKA SPÓŁKA MLECZARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-03-27
2018-06-04
UL. PRZEMYSŁOWA, 42, OPOLE LUBELSKIE, 24-300, OPOLE LUBELSKIE, POLSKA
2018-06-04
2018-12-13
UL. PRZEMYSŁOWA, 16, OPOLE LUBELSKIE, 24-300, OPOLE LUBELSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie