KRS 0000724741
NIP5272844401
REGON36977407500000
NazwaMILARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMILARIS
Data rejestracji 23 mar 2018 (6 lat temu) 23 mar 2018
Data usunięcia 30 mar 2022 30 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NADRZECZNA, 5F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEWspólnik
2018-03-23
2018-09-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36658650000000
THANH QUAN VU
Wspólnik
2018-09-26
2020-03-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
VAN TRAN NGHIA
Wspólnik
2020-03-03
2022-03-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW ARTUR BORUCH
PREZES ZARZĄDU
2018-03-23
2018-09-26
THANH QUAN VU
PREZEZ ZARZĄDU
2018-09-26
2020-03-03
NGHIA VAN TRAN
PREZES ZARZĄDU
2020-03-03
2022-03-30
2018-03-23
2018-09-26
ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie