KRS 0000724479
NIP6772433104
REGON36977236600000
NazwaFYI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFYI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 mar 2018 (6 lat temu) 23 mar 2018
Data usunięcia 19 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. EDMUNDA WASILEWSKIEGO, 20, KRAKÓW, 30-305, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2018-03-23
2021-05-19
36712742000000
SZYMON RYSZARD KOŚCIUSZKO
Wspólnik
2018-03-23
2021-05-19
ŁUKASZ PAWEŁ WYSOCKI
Wspólnik
2018-03-23
2021-05-19
RAFAŁ SEBASTIAN RENDUDA
Wspólnik
2018-03-23
2021-05-19
DAWID MURZYN
Wspólnik
2018-03-23
2021-05-19
DAWID MURZYN
Beneficjent
ŁUKASZ PAWEŁ WYSOCKI
zgłaszający - wspólnik spółki
ŁUKASZ PAWEŁ WYSOCKI
Beneficjent
SZYMON RYSZARD KOŚCIUSZKO
Beneficjent
RAFAŁ SEBASTIAN RENDUDA
Beneficjent
DAWID MURZYN
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK UPRAWNNIONY DO REPREZENTACJI
ŁUKASZ PAWEŁ WYSOCKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI
SZYMON RYSZARD KOŚCIUSZKO
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI
RAFAŁ SEBASTIAN RENDUDA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZ JEST DAWID MURZYN.
Członek Organu Reprezentacji
2018-03-23
2021-05-19
36712742000000
2018-03-23
2019-03-29
UL. ARMII KRAJOWEJ, 18, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA
2019-03-29
2019-10-22
ALEJA 3 MAJA, 9, KRAKÓW, 30-062, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie