KRS 0000723904
NIP5342391928
REGON14145186800000
NazwaR&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaR&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 kwi 2018 (6 lat temu) 04 kwi 2018
Data usunięcia 24 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JANA OSTROROGA, 27, WARSZAWA, 01-163, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHKRISH RAJKUMAR SABNANI
Wspólnik
2018-04-04
2021-08-24
Wspólnik
2018-04-04
2021-08-24
01153123000000
RAJKUMAR NARAINDAS SABNANI
Wspólnik
2018-04-04
2021-08-24
RAJKUMAR NARAINDAS SABNANI
Beneficjent
KRISH RAJKUMAR SABNANI
Beneficjent
RAVI KUMAR PANJWANI
reprezentant
PRAKASH KHATRI
reprezentant
AMIT BALUMAL ROHRA
reprezentant
RAJKUMAR NARAINDAS SABNANI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
WSPÓLNIK POSIADA 80% GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM KOMPLEMENTARIUSZA
KRISH RAJKUMAR SABNANI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
PONADPROPORCJONALNY UDZIAŁ W ZYSKU W STOSUNKU DO PROPORCJI WKŁADU DO SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - R&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRZY CZYM R&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONKIEM ZARZĄDU SĄ AMIT BALUMAL ROHRA, RAVI KUMAR PANJWANI ORAZ PRAKASH KHATRI
Członek Organu Reprezentacji
2018-04-04
2021-08-24
01153123000000
2018-04-04
2020-07-09
ŁAZY 157 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ R&B SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie