KRS 0000723312
NIP7642689308
REGON36973322500000
NazwaFUNDACJA WSPÓŁDZIELNIA PIŁA
Krótka nazwaWSPÓŁDZIELNIA PIŁA
Data rejestracji 19 mar 2018 (7 lat temu) 19 mar 2018
Data usunięcia 21 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. NA LESZKOWIE, 4, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email WSPOLDZIELNIA.PILA@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.TOMASZ WOJCIECHOWSKI
Likwidator
2022-04-19
2022-06-21
BOGDAN JAN KOPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2018-03-19
2019-07-04
TOMASZ MAREK WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-19
2022-06-21
ANGELIKA ELŻBIETA SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-04
2022-06-21
EDYTA IRENA MUSIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2018-03-19
2019-07-04
ANDRZEJ ALEKSANDER GABRYELÓW
Członek Organu Nadzoru
2018-03-19
2022-06-21
DOROTA BONZEL
Beneficjent
TOMASZ MAREK WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ ALEKSANDER GABRYELÓW
Beneficjent
ANGELIKA ELŻBIETA SIKORA
Beneficjent
ANDRZEJ ALEKSANDER GABRYELÓW
zgłaszający - inny
DOROTA BONZEL
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
TOMASZ MAREK WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
RADA FUNDACJI
ANDRZEJ ALEKSANDER GABRYELÓW
Beneficjent
RADA FUNDACJI
ANGELIKA ELŻBIETA SIKORA
Beneficjent
RADA FUNDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
GRAŻYNA WAŁCZACKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-05-13
2020-12-28
DAGMARA HOFFMANN
PREZES ZARZĄDU
2019-07-04
2020-12-28
DOROTA BONZEL
PREZES ZARZĄDU
2020-12-28
2022-04-19
JOLANTA DANUTA BORKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-03-19
2019-07-04
2018-03-19
2022-06-21
FUNDACJA
2018-03-19
2022-06-21
FUNDACJA WSPÓŁDZIELNIA PIŁA
2018-03-19
2022-06-21
UL. NA LESZKOWIE, 4, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
2018-03-19
2022-06-21
4779Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2018-03-19
2022-06-21
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2018-03-19
2022-06-21
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2018-03-19
2022-06-21
3831Z - DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
2018-03-19
2022-06-21
3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
2018-03-19
2022-06-21
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
2018-03-19
2022-06-21
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2018-03-19
2022-06-21
4789Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
2018-03-19
2022-06-21
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2018-03-19
2022-06-21
8899Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie