KRS 0000722288
NIP6832099414
REGON36969052700000
NazwaM3 COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaM3 COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 mar 2018 (7 lat temu) 09 mar 2018
Data usunięcia 15 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 422, GOLKOWICE, 30-698, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJZBIGNIEW GRZEGORZ KULA
Wspólnik
2018-03-09
2021-10-15
TADEUSZ PRZEMYSŁAW OKRUTNIEWICZ
Wspólnik
2018-03-09
2021-10-15
JÓZEF STEFAN KOWALSKI
Wspólnik
2018-03-09
2021-10-15
JÓZEF STEFAN KOWALSKI
Beneficjent
TADEUSZ PRZEMYSŁAW OKRUTNIEWICZ
Beneficjent
TADEUSZ PRZEMYSŁAW OKRUTNIEWICZ
reprezentant
ZBIGNIEW GRZEGORZ KULA
Beneficjent
JÓZEF STEFAN KOWALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
TADEUSZ PRZEMYSŁAW OKRUTNIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ZBIGNIEW GRZEGORZ KULA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2018-03-09
2021-10-15
36947119100000
2018-03-09
2021-10-15
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-03-09
2021-10-15
M3 COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-03-09
2021-10-15
422, GOLKOWICE, 30-698, KRAKÓW, POLSKA
2018-03-09
2021-10-15
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2018-03-09
2021-10-15
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2018-03-09
2021-10-15
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2018-03-09
2021-10-15
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2018-03-09
2021-10-15
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2018-03-09
2021-10-15
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2018-03-09
2021-10-15
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2018-03-09
2021-10-15
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2018-03-09
2021-10-15
4331Z - TYNKOWANIE
2018-03-09
2021-10-15
4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie