KRS 0000719971
NIP9562332427
REGON36953401700000
NazwaRMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRMO
Data rejestracji 20 lut 2018 (7 lat temu) 20 lut 2018
Data usunięcia 04 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁOCŁAWSKA, 129 A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIJACEK RYSZARD JASIENIECKI
Wspólnik
2018-02-20
2020-02-25
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁ
Wspólnik
2020-02-25
2023-08-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
34119925600000
ŁUKASZ HENRYK MICHALSKI
Likwidator
2020-11-30
2023-08-04
ŁUKASZ HENRYK MICHALSKI
reprezentant
MICHAŁ JAN MICHALSKI
Beneficjent
ŁUKASZ HENRYK MICHALSKI
Beneficjent
MICHAŁ JAN MICHALSKI
Beneficjent
MICHAŁ MICHALSKI POSIADA 1 UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM CARBONE SP. Z O.O., NATOMIAST CARBONE SP. Z O.O. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM RMO SP. Z O.O.
ŁUKASZ HENRYK MICHALSKI
Beneficjent
ŁUKASZ MICHALSKI POSIADA 49 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM CARBONE SP. Z O.O., NATOMIAST CARBONE SP. Z O.O. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM RMO.
ŁUKASZ MICHALSKI JEST PREZESEM ZARZĄDU CARBONE SP. Z O.O., NATOMIAST CARBONE SP. Z O.O. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W RMO SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK RYSZARD JASIENIECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-20
2020-02-25
ŁUKASZ HENRYK MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-02-25
2020-11-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 21744.5 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21744.5 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -21744.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 18163.51 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8917.18 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9246.33 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 18163.51 |
B. Aktywa obrotowe | 18163.51 |
- Należności krótkoterminowe | 14387.88 |
2018-02-20
2020-11-30
RMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie