KRS 0000719862
NIP5272839417
REGON36953065700000
NazwaALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALG PHARMA POLAND
Data rejestracji 20 lut 2018 (7 lat temu) 20 lut 2018
Data usunięcia 12 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARCINA KASPRZAKA, 31, WARSZAWA, 01-234, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄPIOTR JAMRÓZ
Beneficjent
TOMASZ JAKUB BATYCKI
Beneficjent
ANNA BARBARA KORCZAK
Beneficjent
PIOTR JAMRÓZ
zgłaszający - wspólnik spółki
MICHAŁ PIOTR WÓJTOWICZ
Wspólnik
2018-02-20
2018-05-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MACIEJ STĘPNIAK
Wspólnik
2018-02-20
2018-05-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR JAMRÓZ
Wspólnik
2018-05-18
2022-09-12
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.250 ZŁOTYCH
TOMASZ JAKUB BATYCKI
Wspólnik
2018-05-18
2022-09-12
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.250 ZŁOTYCH
ELŻBIETA JOLANTA BATYCKA
Wspólnik
2018-05-18
2019-10-18
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
ANNA BARBARA KORCZAK
Wspólnik
2019-10-18
2022-09-12
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH
PIOTR JAMRÓZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
TOMASZ JAKUB BATYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANNA BARBARA KORCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANNA BARBARA KORCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-18
2022-09-12
MACIEJ STĘPNIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-02-20
2018-05-18
TOMASZ JAKUB BATYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-18
2022-09-12
PIOTR JAMRÓZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-18
2022-09-12
ELŻBIETA JOLANTA BATYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-18
2019-10-18
2018-02-20
2018-04-17
ALG PHARMA POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-02-20
2018-08-09
UL. ERAZMA CIOŁKA, 17, WARSZAWA, 01-455, WARSZAWA, POLSKA
2018-08-09
2019-10-18
UL. MARCINA KASPRZAKA, 29/31, WARSZAWA, 01-234, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie