KRS 0000719067
NIP5252740124
REGON36951355800000
NazwaOPERA CATERING VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOPERA CATERING VIP
Data rejestracji 16 lut 2018 (7 lat temu) 16 lut 2018
Data usunięcia 30 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHMIELNA, 2, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)MAGDALENA WERONIKA SIEKIERKA
Wspólnik
2018-02-16
2023-11-30
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
GABRIELA MONIKA STAŃCZYK
Wspólnik
2018-02-16
2023-11-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
DARIUSZ PAWEŁ BŁACHNIO
Wspólnik
2018-02-16
2023-11-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
BARTOSZ SIEKIERKA
Wspólnik
2018-02-16
2023-11-30
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
MARCIN SIEKIERKA
Wspólnik
2018-02-16
2023-11-30
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ
MARCIN SIEKIERKA
Beneficjent
GABRIELA MONIKA STAŃCZYK
Beneficjent
MAGDALENA WERONIKA SIEKIERKA
Beneficjent
MARCIN SIEKIERKA
reprezentant
MAGDALENA WERONIKA SIEKIERKA
reprezentant
MARCIN SIEKIERKA
Likwidator
2022-11-29
2023-11-30
MARCIN SIEKIERKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GABRIELA MONIKA STAŃCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAGDALENA WERONIKA SIEKIERKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN SIEKIERKA
PREZES ZARZĄDU
2018-02-16
2022-11-29
MAGDALENA WERONIKA SIEKIERKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-16
2022-11-29
2018-02-16
2022-11-29
OPERA CATERING VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-02-16
2019-07-04
UL. CHMIELNA, 2, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
2019-07-04
2021-10-06
PLAC TEATRALNY, 1, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 21 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie