KRS 0000717655
NIP4990669996
REGON36944155700000
NazwaAMADORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMADORES
Data rejestracji 07 lut 2018 (7 lat temu) 07 lut 2018
Data usunięcia 18 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KWIATOWA, 7, SARBINOWO, 76-034, SARBINOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNAJOLANTA ORLIKOWSKA
Wspólnik
2018-02-07
2022-10-18
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
ROMAN STANISŁAW ORLIKOWSKI
Likwidator
2022-04-28
2022-10-18
JOLANTA ORLIKOWSKA
Beneficjent
ROMAN STANISLAW ORLIKOWSKI
reprezentant
JOLANTA ORLIKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
ROMAN STANISŁAW ORLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-07
2020-02-27
SARA ORLIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-02-27
2020-07-31
ROMAN STANISŁAW ORLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-07-31
2022-04-28
2018-02-07
2022-04-28
AMADORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie