KRS 0000717124
NIP5170387236
REGON36950303400000
NazwaOGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZATRUDNIENIU
Krótka nazwaOGÓLNOPOLSKIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZATRUDNIENIU
Data rejestracji 15 lut 2018 (7 lat temu) 15 lut 2018
Data usunięcia 28 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2, RZESZÓW, 35-005, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATADEUSZ OLEJARZ
Członek Organu Nadzoru
2018-02-15
2024-06-28
KRYSTYNA LEŚNIAK MOCZUK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-15
2024-06-28
WOJCIECH DYLĄG
Członek Organu Nadzoru
2018-02-15
2024-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIECIE ZOBOWIĄZANIA O WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA UCHWAŁY ZARZĄDU.
MARIAN LIWO
PREZES ZARZĄDU
2018-02-15
2024-06-28
ANDRZEJ PACANA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-15
2024-06-28
MARIUSZ BŁAHUTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-15
2024-06-28
ADAM TITTINGER
SEKRETARZ
2018-02-15
2024-06-28
ANNA KRAWCZYK
SKARBNIK
2018-02-15
2024-06-28
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie