KRS 0000715191
NIP7792480395
REGON36932252200000
NazwaTRES SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRES SERVICES
Data rejestracji 24 sty 2018 (7 lat temu) 24 sty 2018
Data usunięcia 01 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIELSKA, 17A, POZNAŃ, 60-129, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25398,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SPOLKA.TRES@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENILESZEK ANDRZEJ TABERT
Wspólnik
2018-01-24
2024-02-01
138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.454,00 ZŁ
GRZEGORZ JAKUB WILCZEWSKI
Wspólnik
2018-01-24
2024-02-01
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.217,00 ZŁ
ROBERT FRĄCKOWIAK
Wspólnik
2018-01-24
2024-02-01
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.727,00 ZŁ
LESZEK ANDRZEJ TABERT
Beneficjent
GRZEGORZ JAKUB WILCZEWSKI
Beneficjent
GRZEGORZ JAKUB WILCZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
LESZEK ANDRZEJ TABERT
Likwidator
2023-07-21
2024-02-01
GRZEGORZ JAKUB WILCZEWSKI
Likwidator
2023-07-21
2024-02-01
ROBERT FRĄCKOWIAK
Likwidator
2023-07-21
2024-02-01
LESZEK ANDRZEJ TABERT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ JAKUB WILCZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LESZEK ANDRZEJ TABERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-24
2023-07-21
GRZEGORZ JAKUB WILCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-24
2023-07-21
ROBERT FRĄCKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-24
2023-07-21
2018-01-24
2023-07-21
TRES SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie