KRS 0000715143
NIP5732896116
REGON36930364800000
NazwaAB TRANS EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAB TRANS EURO
Data rejestracji 22 sty 2018 (7 lat temu) 22 sty 2018
Data usunięcia 07 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO.ABTRANS@MAIL.RU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHANDRII ANDRIIENKO
Wspólnik
2018-01-22
2023-06-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
OLEKSII ANDRIIENKO
Wspólnik
2018-01-22
2023-06-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
IRINA CIENIEWICZ
Prokurent
2018-01-22
2019-01-08
PROKURA ODDZIELNA
ELENA HALTER
Prokurent
2019-01-08
2019-05-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLEKSII ANDRIIENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-22
2023-06-07
ANDRII ANDRIIENKO
PREZES ZARZĄDU
2018-01-22
2023-06-07
2018-01-22
2021-05-14
UL. KOPERNIKA, 17/19, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
SZD:2409-SEE.7113.5.2120.2023.1_UNP:2409-23-139214
0023-10-17
2023-12-18
1433.97 PLN
BF-WRW-S-I.744.7.215.2022
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Km 1183/19
2021-12-20
2022-12-16
1464.08 PLN
VI Nc-e 811555/19, Km 1183/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie
Km 14/22
2022-08-26
2022-12-02
91758.15 PLN
Nc-e 1186849/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Marta Domagała Kancelaria Komornicza nr VI w Częstochowie
GKm 124/22
2022-09-29
2022-12-02
375124.85 PLN
XX GNc 1636/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Marta Domagała Kancelaria Komornicza nr VI w Częstochowie
TW1090020000437
2023-11-17
2023-12-04
2331.94 PLN
TW1090020000437
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
TW1090019006066
2023-11-17
2023-12-04
7564.35 PLN
TW1090019006066
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
TW1090019006065
2023-11-17
2023-12-04
30627.06 PLN
TW1090019006065
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Częstochowie
Kms 13/22
2022-10-21
2023-09-27
271.1 PLN
CZ.XVII NS-REJ.KRS/002469/21/086
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk Kancelaria Komornicza nr XVII w Częstochowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie