KRS 0000714584
NIP5252736720
REGON36931032900000
NazwaMOSTOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOSTOSTAL
Data rejestracji 19 sty 2018 (7 lat temu) 19 sty 2018
Data usunięcia 29 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KONWIKTORSKA, 4, WARSZAWA, 00-217, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEWspólnik
2018-01-19
2021-04-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
14041066600000
PIOTR JERZY SINCZAK
Beneficjent
MICHAŁ KOZACZYNSKI
reprezentant
ŁUKASZ NORMAN KUDIURA
reprezentant
AGNIESZKA SINCZAK
Beneficjent
PIOTR JERZY SINCZAK
Prokurent
2018-01-19
2018-12-11
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR JERZY SINCZAK
Prokurent
2019-11-29
2021-04-29
SAMOISTNA
PIOTR JERZY SINCZAK
Beneficjent
POSIADA 50% AKCJI W SPÓŁCE MOSTOSTAL S.A., KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MOSTOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AGNIESZKA SINCZAK
Beneficjent
POSIADA 50% AKCJI W SPÓŁCE MOSTOSTAL S.A., KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MOSTOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
ADAM JANUSZ WIŚNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-01-19
2019-09-20
DANIEL ROBERT OCHOŃKO
PREZES ZARZĄDU
2018-01-19
2018-08-03
PIOTR JERZY SINCZAK
PREZES ZARZĄDU
2018-12-11
2019-09-20
ŁUKASZ NORMAN KUDIURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-20
2020-09-15
MICHAŁ KOZACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-09-20
2021-04-29
ADAM JANUSZ WIŚNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-09-15
2021-04-29
2018-01-19
2018-12-11
MOSTOSTAL FABRYKA MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie