KRS 0000713675
NIP6312676986
REGON36894828300000
NazwaPOLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY
Data rejestracji 18 sty 2018 (7 lat temu) 18 sty 2018
Data usunięcia 08 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO, 38, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3404000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIMAJA MAŁGORZATA FURYK LEUSZ
Wspólnik
2018-01-18
2021-01-08
370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 370.000,00 ZŁ
RÓŻA BERNADETA ORLIK
Wspólnik
2018-01-18
2020-01-31
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
GRZEGORZ KAZIMIERZ WĄSIATYCZ
Wspólnik
2018-01-18
2020-01-31
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
MARCIN BOJARSKI
Wspólnik
2018-01-18
2021-01-08
360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000,00 ZŁ
TOMASZ EDWARD BRZESKI
Wspólnik
2018-01-18
2020-01-31
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
MIROSŁAW JERZY FURYK
Wspólnik
2018-01-18
2021-01-08
632 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 632.000,00 ZŁ
KONRAD PIOTR KALISZ
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2021-01-08
SYLWIA NOWAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2021-01-08
TOMASZ EDWARD BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2021-01-08
TOMASZ EDWARD BATYCKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2021-01-08
MARCIN BOJARSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2021-01-08
JERZY FRANCISZEK MATŁOSZ
Beneficjent
JERZY BRONISŁAW MATŁOSZ
Beneficjent
KONRAD KALISZ
Beneficjent
GRZEGORZ WĄSIATYCZ
Beneficjent
PAWEŁ STOLAREK
Beneficjent
RÓŻA ORLIK
Beneficjent
MARCIN GARBAL
Beneficjent
TOMASZ BRZESKI
Beneficjent
AGATA JANKOWSKA
Beneficjent
ADAM GIERULSKI
Beneficjent
JERZY FRANCISZEK MATŁOSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JERZY BRONISŁAW MATŁOSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KONRAD KALISZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ WĄSIATYCZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ STOLAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RÓŻA ORLIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN GARBAL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ BRZESKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGATA JANKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM GIERULSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
MIROSŁAW JERZY FURYK
PREZES ZARZĄDU- DYREKTOR OPERACYJNY SPÓŁKI
2018-01-18
2021-01-08
DARIUSZ GURDAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU- DYREKTOR DO SPRAW MEDYCZNYCH
2018-01-18
2019-03-22
ALEKSANDRA BATYCKA WENTZ
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DO SPRAW FINANSOWYCH, PERSONALNYCH I KONTROLINGU
2018-01-18
2021-01-08
2018-01-18
2021-01-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-01-18
2021-01-08
POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-01-18
2021-01-08
UL. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO, 38, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2018-01-18
2021-01-08
7500Z - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
2018-01-18
2021-01-08
1092Z - PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
2018-01-18
2021-01-08
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2018-01-18
2021-01-08
4776Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2018-01-18
2021-01-08
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2018-01-18
2021-01-08
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2018-01-18
2021-01-08
701 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2018-01-18
2021-01-08
7312D - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
2018-01-18
2021-01-08
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
2018-01-18
2021-01-08
855 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie