KRS 0000713406
NIP8971852508
REGON36956885500000
NazwaDLM PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDLM PL
Data rejestracji 23 lut 2018 (7 lat temu) 23 lut 2018
Data usunięcia 26 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNEIGOR DUBOVIK
Wspólnik
2018-02-23
2024-06-26
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
SERGII MAKSYMCHUK
Wspólnik
2018-02-23
2024-06-26
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
YURII MOROZ
Wspólnik
2018-02-23
2024-06-26
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
1985-08-16
OLEKSANDR LOBOV
Wspólnik
2018-02-23
2024-06-26
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
VIKTORIIA MAZUR
Prokurent
2018-02-23
2024-06-26
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE A TAKŻE PROKURENT POWOŁANY JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ ZARZĄDU.
OLEKSANDR LOBOV
PREZES ZARZĄDU
2018-02-23
2024-06-26
YURII MOROZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-23
2024-06-26
1985-08-16
SERGII MAKSYMCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-23
2024-06-26
IGOR DUBOVIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-23
2024-06-26
2018-02-23
2022-06-27
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie