KRS 0000712687
NIP1182162618
REGON36920554900000
NazwaS&B TERRAMARINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaS&B TERRAMARINE SERVICES
Data rejestracji 08 sty 2018 (7 lat temu) 08 sty 2018
Data usunięcia 05 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHRYSZARD KONSTANTY SERGIEJEW
Likwidator
2020-12-14
2023-05-05
RYSZARD KONSTANTY SERGIEJEW
Wspólnik
2018-01-08
2023-05-05
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁ
RYSZARD KONSTANTY SERGIEJEW
Beneficjent
RYSZARD KONSTANTY SERGIEJEW
reprezentant
RYSZARD KONSTANTY SERGIEJEW
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RYSZARD KONSTANTY SERGIEJEW
PREZES ZARZĄDU
2018-01-08
2020-12-14
2018-01-08
2020-12-14
S&B TERRAMARINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-01-08
2020-05-06
UL. JOSEPHA CONRADA, 30, WARSZAWA, 01-922, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie