KRS 0000712012
NIP8481871303
REGON36913968600000
NazwaRUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRUMA
Data rejestracji 03 sty 2018 (7 lat temu) 03 sty 2018
Data usunięcia 04 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA Z KOLNA, 5, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SLAWEK.MUSTANG@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #45 BUDOWNICTWO #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓWWspólnik
2018-01-03
2018-05-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36736577000000
SŁAWOMIR SEBASTIAN RUMAK
Wspólnik
2018-05-10
2024-01-04
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TADEUSZ JAN KOŁTONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-01-03
2018-05-10
MARCIN JÓZEF BIAŁOWĄS
PREZES ZARZĄDU
2018-05-10
2024-01-04
2018-01-03
2019-02-13
UL. JANA KILIŃSKIEGO, 5E, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
2221-SEE.7113.1.854.2023.1
2023-09-26
2023-09-29
64.58 PLN
2806-SEW.723.2717012.2018
Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie