KRS 0000711837
NIP6431769228
REGON36911356300000
NazwaLYKIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLYKIA
Data rejestracji 03 sty 2018 (7 lat temu) 03 sty 2018
Data usunięcia 01 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MICHAŁKOWICKA, 28, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4637 SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAKATARZYNA MAGDALENA YÜCE
Wspólnik
2018-01-03
2022-12-01
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ
GÖKHAN YÜCE
Wspólnik
2018-01-03
2022-12-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
KATARZYNA MAGDALENA YÜCE
Likwidator
2021-10-19
2022-12-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA MAGDALENA YÜCE
PREZES ZARZĄDU
2018-01-03
2021-10-19
2018-01-03
2021-10-19
LYKIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie