KRS 0000711022
NIP6912533083
REGON36908827900000
NazwaABAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaABAR
Data rejestracji 27 gru 2017 (7 lat temu) 27 gru 2017
Data usunięcia 20 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SŁONECZNA, 1F, KUNICE, 59-216, KUNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAANDRZEJ BOGDAN KAŁKA
Wspólnik
2017-12-27
2021-04-20
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 900,00 ZŁ(CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
TOMASZ ANDRZEJ MICHNIEWSKI
Likwidator
2020-11-10
2021-04-20
ANDRZEJ KAŁKA
Beneficjent
ANDRZEJ KAŁKA
reprezentant
ANDRZEJ KAŁKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DAMIAN WŁADYSŁAW KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-27
2020-11-10
ANDRZEJ BOGDAN KAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2017-12-27
2020-11-10
2017-12-27
2020-11-10
ABAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-12-27
2018-05-25
UL. WILEŃSKA, 10, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie