KRS 0000710967
NIP9512452951
REGON36918137500000
NazwaL & L CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaL & L CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 sty 2018 (7 lat temu) 05 sty 2018
Data usunięcia 10 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PUŁAWSKA, 531, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJTOMASZ ADAM LASKOWSKI
Wspólnik
2018-01-05
2022-06-10
PAWEŁ JAN LASKOWSKI
Wspólnik
2018-01-05
2022-06-10
JACEK GRZEGORZ LASKOWSKI
Wspólnik
2018-01-05
2022-06-10
ŁUKASZ ANDRZEJ LASKOWSKI
Wspólnik
2018-01-05
2022-06-10
TOMASZ ADAM LASKOWSKI
Beneficjent
JACEK GRZEGORZ LASKOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ JAN LASKOWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ ANDRZEJ LASKOWSKI
Beneficjent
TOMASZ ADAM LASKOWSKI
reprezentant
JACEK GRZEGORZ LASKOWSKI
reprezentant
PAWEŁ JAN LASKOWSKI
reprezentant
ŁUKASZ ANDRZEJ LASKOWSKI
reprezentant
ADAM JACEK LASKOWSKI
Prokurent
2018-01-05
2022-06-10
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ADAM LASKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
JACEK GRZEGORZ LASKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PAWEŁ JAN LASKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ŁUKASZ ANDRZEJ LASKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TO JEST L & L CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 0000598101). Z UWAGI NA TO, ŻE KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ BĘDĄ UPRAWNIONE TE SAME OSOBY CO DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA.
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-05
2022-06-10
01014407900000
2018-01-05
2022-06-10
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-01-05
2022-06-10
L & L CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-01-05
2022-06-10
UL. PUŁAWSKA, 531, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
2018-01-05
2022-06-10
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-01-05
2022-06-10
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-01-05
2022-06-10
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2018-01-05
2022-06-10
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2018-01-05
2022-06-10
4939Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
2018-01-05
2022-06-10
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2018-01-05
2022-06-10
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2018-01-05
2022-06-10
7721Z - WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
2018-01-05
2022-06-10
9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2018-01-05
2022-06-10
9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie