KRS 0000710964
NIP5213807427
REGON36906120500000
NazwaINTEGRITY VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINTEGRITY VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 gru 2017 (7 lat temu) 27 gru 2017
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BUKOWIŃSKA, 10, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHWspólnik
2017-12-27
2022-10-25
36846186500000
STEFAN BOLESŁAW NAWROCKI
Wspólnik
2017-12-27
2022-10-25
MICHAŁ NAWROCKI
Wspólnik
2017-12-27
2022-10-25
MATEUSZ BOŻYDAR NAWROCKI
Wspólnik
2017-12-27
2022-10-25
MICHAŁ NAWROCKI
reprezentant
STEFAN BOLESŁAW NAWROCKI
reprezentant
MATEUSZ BOŻYDAR NAWROCKI
reprezentant
MICHAŁ NAWROCKI
Beneficjent
STEFAN BOLESŁAW NAWROCKI
Beneficjent
MATEUSZ BOŻYDAR NAWROCKI
Beneficjent
MICHAŁ NAWROCKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
STEFAN BOLESŁAW NAWROCKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
MATEUSZ BOŻYDAR NAWROCKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ INTEGRITY VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WARSZAWIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: STEFAN BOLESŁAW NAWROCKI, MICHAŁ NAWROCKI, MATEUSZ BOŻYDAR NAWROCKI.
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-27
2022-10-25
36846186500000
2017-12-27
2022-10-25
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-12-27
2022-10-25
INTEGRITY VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-12-27
2022-10-25
UL. BUKOWIŃSKA, 10, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
2017-12-27
2022-10-25
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2017-12-27
2022-10-25
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2017-12-27
2022-10-25
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2017-12-27
2022-10-25
4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2017-12-27
2022-10-25
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2017-12-27
2022-10-25
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie