KRS 0000709792
NIP9442257924
REGON36902960900000
NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I MAŁOINWAZYJNEJ SZPITALA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNA RZECZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I MAŁOINWAZYJNEJ SZPITALA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
Data rejestracji 20 gru 2017 (7 lat temu) 20 gru 2017
Data usunięcia 18 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres OSIEDLE NA SKARPIE, 66, KRAKÓW, 31-913, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email CHIRURGIAZEROMSKI@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIJACEK DARIUSZ MADEJ
Beneficjent
JACEK DARIUSZ MADEJ
zgłaszający - likwidator
JACEK DARIUSZ MADEJ
Likwidator
2021-10-04
2022-07-18
BARTŁOMIEJ MIŁOSZ SZLACHETKA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-20
2022-07-18
JAKUB MICHAŁ ŁOMNICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-12-20
2022-07-18
BARTŁOMIEJ KAROL GWOŹDZIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-12-20
2022-07-18
JACEK DARIUSZ MADEJ
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM UST.2, 2.PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH LUB ROZORZĄDZANIU PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 15.000,00 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST UPRZEDNIA ZGODA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW WYRAŻONA W FORMIE UCHWAŁY.
DARIA ANNA KULIŚ
(CZŁONEK ZARZĄDU) PREZES
2017-12-20
2021-02-05
JACEK DARIUSZ MADEJ
(CZŁONEK ZARZĄDU) SEKRETARZ
2017-12-20
2021-02-05
JACEK DARIUSZ MADEJ
PREZES ZARZĄDU
2021-02-05
2021-10-04
RAFAŁ WALDEMAR CYGAN
SKARBNIK (CZŁONEK ZARZĄDU)
2017-12-20
2021-10-04
AGNIESZKA MAGDALENA LESZKO
(CZŁONEK ZARZĄDU) SEKRETARZ
2021-02-05
2021-10-04
2017-12-20
2021-10-04
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I MAŁOINWAZYJNEJ SZPITALA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie