KRS 0000709601
NIP5272831775
REGON36902667000000
NazwaWS BYTOW BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWS BYTOW BETA
Data rejestracji 19 gru 2017 (7 lat temu) 19 gru 2017
Data usunięcia 17 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCUSKA, 34, KATOWICE, 40-028, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWWINDSPACE A/S
Wspólnik
2017-12-19
2018-10-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
BETTER ENERGY POLAND A/S
Wspólnik
2018-10-24
2019-03-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
NS GLOBAL I APS
Wspólnik
2019-03-04
2023-11-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
NIKOLAJ HOLTET HOFF
reprezentant
NIKOLAJ HOLTET HOFF
Beneficjent
PAWEŁ NOWAK
Prokurent
2017-12-19
2020-08-03
PROKURA SAMOISTNA
NIKOLAJ HOLTET HOFF
Beneficjent
UZNANIE ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO Z TYTUŁU ZAJMOWANIA WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO (CZŁONEK ZARZĄDU) W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ (WS BYTOW BETA SP. Z O.O.), Z UWAGI NA UDOKUMENTOWANY BRAK MOŻLIWOŚCI WSKAZANIA OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET 1-4) USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, SPOWODOWANY ROZDROBNIONĄ STRUKTURĄ WŁAŚCICIELSKĄ, W WYNIKU CZEGO BRAK JEST OSOBY FIZYCZNEJ KONTROLUJĄCEJ LUB POSIADAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% AKCJI LUB GŁOSÓW W SPÓŁCE (NORDIC SOLAR GLOBAL A/S), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (NS GLOBAL I APS) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ (WS BYTOW BETA SP. Z O.O.), PRZY JEDNOCZESNYM BRAKU JAKICHKOLWIEK PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
FLEMMING CHRISTEN THORNING ENGELSTOFT
PREZES ZARZĄDU
2017-12-19
2018-10-24
RASMUS LILDHOLDT KJAER
PREZES ZARZĄDU
2018-10-24
2020-05-14
PETER MUNCK SOE JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-24
2020-05-14
CHRISTOFFER FRUERGAARD LARSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-24
2020-05-14
NIKOLAJ HOLTET HOFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-14
2023-11-17
2017-12-19
2018-10-24
ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-24
2020-08-03
UL. SYNÓW PUŁKU, 37A, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie