KRS 0000707957
NIP6112306888
REGON23084272600000
NazwaBRYLANT SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ I TOMASZ SZUBA
Krótka nazwaBRYLANT GRZEGORZ I TOMASZ SZUBA
Data rejestracji 06 gru 2017 (7 lat temu) 06 gru 2017
Data usunięcia 28 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA, 45A, KARPACZ, 58-540, KARPACZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEGRZEGORZ MAREK SZUBA
Wspólnik
2017-12-06
2022-06-28
TOMASZ IRENEUSZ SZUBA
Wspólnik
2017-12-06
2022-06-28
TOMASZ IRENEUSZ SZUBA
zgłaszający - komplementariusz
GRZEGORZ MAREK SZUBA
Beneficjent
TOMASZ IRENEUSZ SZUBA
Beneficjent
GRZEGORZ MAREK SZUBA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU
TOMASZ IRENEUSZ SZUBA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
DWA GŁOSY NA WALNYM ZGOMADZENIU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. 2. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA I REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKÓW. 3. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI WARTOŚĆ 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NIE NALEŻĄ DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.
GRZEGORZ MAREK SZUBA
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-06
2022-06-28
TOMASZ IRENEUSZ SZUBA
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-06
2022-06-28
2017-12-06
2019-04-10
UL. 1 MAJA, 37, KOWARY, 58-530, KOWARY, POLSKA
2019-04-10
2021-04-01
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA, 45A, KARPACZ, 58-540, KARPACZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie