KRS 0000707833
NIP7822764980
REGON36892636000000
NazwaILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaILM
Data rejestracji 06 gru 2017 (7 lat temu) 06 gru 2017
Data usunięcia 12 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OŻAROWSKA, 42, POZNAŃ, 61-332, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email S.BUSZKIEWICZ@CZYSTY-ZYSK.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNETOMASZ KRZYSZTOF OSMAŃSKI
Wspólnik
2017-12-06
2021-02-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
SZYMON BUSZKIEWICZ
Wspólnik
2017-12-06
2021-02-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
TOMASZ KRZYSZTOF OSMAŃSKI
Likwidator
2020-01-13
2021-02-12
SZYMON BUSZKIEWICZ
Likwidator
2020-01-13
2021-02-12
TOMASZ KRZYSZTOF OSMAŃSKI
Beneficjent
SZYMON BUSZKIEWICZ
Beneficjent
TOMASZ KRZYSZTOF OSMAŃSKI
reprezentant
SZYMON BUSZKIEWICZ
reprezentant
TOMASZ KRZYSZTOF OSMAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SZYMON BUSZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ KRZYSZTOF OSMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-12-06
2020-01-13
SZYMON BUSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-06
2020-01-13
2017-12-06
2020-01-13
ILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie