KRS 0000707386
NIP5223106755
REGON36890643900000
NazwaALTERVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALTERVET
Data rejestracji 04 gru 2017 (7 lat temu) 04 gru 2017
Data usunięcia 12 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA WYKI, 8, WARSZAWA, 01-318, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8542B SZKOŁY WYŻSZE #8541Z SZKOŁY POLICEALNE (POWOŁANIE I ZORGANIZOWANIE NA TERENIE DZIAŁANIA SZKÓŁ SPOŁECZNYCH, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ SZKOŁY STOPNIA POLICEALNEGO) #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHOLIWET LTD
Wspólnik
2017-12-04
2021-02-12
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
OLGA DOROTA KULESZA
Likwidator
2020-09-02
2021-02-12
OLGA DOROTA KULESZA
Beneficjent
OLGA DOROTA KULESZA
reprezentant
OLGA DOROTA KULESZA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
PEŁNIENIE FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLGA DOROTA KULESZA
PREZES ZARZĄDU
2017-12-04
2020-09-02
2017-12-04
2020-09-02
ALTERVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-12-04
2018-01-04
UL. KAZIMIERZA WYKI, 82, WARSZAWA, 01-318, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie