KRS 0000707115
NIP8883132393
REGON36887265700000
NazwaTRISTAM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRISTAM COMPANY
Data rejestracji 30 lis 2017 (7 lat temu) 30 lis 2017
Data usunięcia 13 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. GÓRNOŚLĄSKI, 21, GDYNIA, 81-509, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADARIUSZ PIOTR SZPRĘGA
Wspólnik
2017-11-30
2022-09-13
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ PIOTR SZPRĘGA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-30
2022-09-13
ANNA MARIA GARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-30
2022-09-13
2017-11-30
2019-06-10
UL. DOLNA, 4, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie