KRS 0000706881
NIP5272830511
REGON36886898600000
NazwaROTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROTER
Data rejestracji 30 lis 2017 (7 lat temu) 30 lis 2017
Data usunięcia 30 mar 2023 30 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WESOŁA, 3, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2017-11-30
2018-02-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36179629000000
KAROLINA SAŁATA
Wspólnik
2018-02-16
2018-08-21
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
MANH HANG HA
Wspólnik
2018-08-21
2020-02-24
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
NGOC PHU'O'NG HOANG
Wspólnik
2020-02-24
2023-03-30
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DANIEL BOGUSŁAW FIEDLER
PREZES ZARZĄDU
2017-11-30
2018-02-16
KAROLINA SAŁATA
PREZES ZARZĄDU
2018-02-16
2018-08-21
MANH THANG HA
PREZES ZARZĄDU
2018-08-21
2020-02-24
NGOC PHU'O'NG HOANG
PREZES ZARZĄDU
2020-02-24
2023-03-30
2017-11-30
2018-03-13
UL. GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie