KRS 0000706125
NIP7412148253
REGON36904249000000
NazwaSH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSH DEVELOPMENT
Data rejestracji 22 gru 2017 (7 lat temu) 22 gru 2017
Data usunięcia 30 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZAFRANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHŁUKASZ SIERACKI
Wspólnik
2017-12-22
2021-01-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
IWONA JUSTYNA HUMIĘCKA
Wspólnik
2017-12-22
2021-01-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARIUSZ REJNOLD SKILLANDAT
Wspólnik
2021-01-05
2021-11-25
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
GRZEGORZ POPIOŁEK
Wspólnik
2021-11-25
2022-11-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
ŁUKASZ SIERACKI
Beneficjent
IWONA JUSTYNA HUMIĘCKA
Beneficjent
ŁUKASZ SIERACKI
reprezentant
IWONA JUSTYNA HUMIĘCKA
reprezentant
ŁUKASZ SIERACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IWONA JUSTYNA HUMIĘCKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONU JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ SIERACKI
PREZES ZARZĄDU
2017-12-22
2021-01-05
IWONA JUSTYNA HUMIĘCKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-22
2021-01-05
MARIUSZ REJNOLD SKILLANDAT
PREZES ZARZĄDU
2021-01-05
2021-11-25
EUGENIUSZ JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-11-25
2022-11-30
2017-12-22
2018-01-29
UL. MORELOWA, 13, SZAFRANKI, 14-100, SZAFRANKI, POLSKA
2018-01-29
2021-11-24
UL. MORELOWA, 13, SZAFRANKI, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
2814-SEE.711.401.2022.31
2022-09-09
2023-01-16
1443.85 PLN
2814-723.170031.2021
Urząd Skarbowy w Ostródzie
GKm 70/22
2022-11-14
2024-01-30
67382.58 PLN
V GNc 69/22, V GNc 69/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Maciej Dariusz Ogórek Kancelaria Komornicza nr IV w Ostródzie
GKm 140/22
2022-12-27
2024-01-30
22822.89 PLN
V GNc 514/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Maciej Dariusz Ogórek Kancelaria Komornicza nr IV w Ostródzie
Km 1638/22
2023-06-06
2023-08-28
93259.59 PLN
VI Nc-e 306673/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Monika Kozłowska Kancelaria Komornicza nr VII w Inowrocławiu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie