KRS 0000705900
NIP7543164732
REGON36881929000000
NazwaGIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGIGER
Data rejestracji 24 lis 2017 (7 lat temu) 24 lis 2017
Data usunięcia 29 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 11, OPOLE, 45-064, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWBARTOSZ ANDRZEJ GAŹDZIK
Wspólnik
2017-11-24
2023-09-29
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
ANNA KATARZYNA MIELCZAREK
Wspólnik
2017-11-24
2023-09-29
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁ
ANNA KATARZYNA MIELCZAREK
Beneficjent
BARTOSZ ANDRZEJ GAŹDZIK
Beneficjent
BARTOSZ ANDRZEJ GAŹDZIK
reprezentant
ANNA KATARZYNA MIELCZAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARTOSZ ANDRZEJ GAŹDZIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTOSZ ANDRZEJ GAŹDZIK
PREZES ZARZĄDU
2017-11-24
2023-09-29
2017-11-24
2023-09-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-11-24
2023-09-29
GIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-11-24
2023-09-29
UL. KS. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 11, OPOLE, 45-064, OPOLE, POLSKA
2017-11-24
2023-09-29
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie