KRS 0000705747
NIP9721281399
REGON36882302100000
NazwaMAX FOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAX FOREX
Data rejestracji 24 lis 2017 (7 lat temu) 24 lis 2017
Data usunięcia 17 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA TACZAKA, 24, POZNAŃ, 61-819, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJBOGNA KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2017-11-24
2018-02-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
SANDRIS RIBAKOVS
Wspólnik
2018-02-20
2024-01-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BOGNA KAŹMIERCZAK
PREZES ZARZĄDU
2017-11-24
2018-02-20
SANDRIS RIBAKOVS
PREZES ZARZĄDU
2018-02-20
2024-01-17
2017-11-24
2018-02-20
UL. WILCZAK, 49, POZNAŃ, 61-623, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie