KRS 0000705308
NIP9721281206
REGON36880192400000
NazwaZANIC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZANIC.PL
Data rejestracji 22 lis 2017 (7 lat temu) 22 lis 2017
Data usunięcia 15 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOMIANA, 13, POZNAŃ, 61-625, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMIDAWID GAJEWSKI
Wspólnik
2017-11-22
2022-11-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KONRAD OSICKI
Wspólnik
2017-11-22
2022-11-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KONRAD OSICKI
Likwidator
2020-12-22
2022-11-15
KONRAD OSICKI
Beneficjent
DAWID GAJEWSKI
Beneficjent
KONRAD OSICKI
reprezentant
DAWID GAJEWSKI
reprezentant
KONRAD OSICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DAWID GAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DAWID GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-22
2020-12-22
KONRAD OSICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-22
2020-12-22
2017-11-22
2020-12-22
ZANIC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie