KRS 0000704695
NIP7712895511
REGON36879248000000
NazwaFUNDACJA WYŻSZY SMAK
Krótka nazwaWYŻSZY SMAK
Data rejestracji 21 lis 2017 (7 lat temu) 21 lis 2017
Data usunięcia 17 mar 2022 17 mar 2022
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. MOKRA, 2, RĘCZNO, 97-510, RĘCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@WYZSZY-SMAK.ORG.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMACIEJ REMIGIUSZ GRABOWSKI
Likwidator
2020-06-04
2022-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH W TYM SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO 5000,00 ZŁ SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY, PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI NA TAKICH SAMYCH ZASADACH JAK PREZES ZARZĄDU. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5000,00 ZŁ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
WOJCIECH MACIEJ BOGUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-21
2020-06-04
KAROLINA BOGUSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-21
2020-06-04
MACIEJ REMIGIUSZ GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-21
2020-06-04
2017-11-21
2020-06-04
FUNDACJA WYŻSZY SMAK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie