KRS 0000703030
NIP8133760748
REGON36870960900000
NazwaONTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaONTIS
Data rejestracji 08 lis 2017 (7 lat temu) 08 lis 2017
Data usunięcia 04 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUBELSKA, 79, RZESZÓW, 35-233, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄKRYSTYNA MARIA PILECKA
Wspólnik
2017-11-08
2019-05-27
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ.
SERGII KALIMON
Wspólnik
2019-05-27
2022-01-04
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ
BERNADETTA KATARZYNA NIEMIEC
Wspólnik
2019-05-27
2022-01-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
SERGII KALIMON
Beneficjent
KYRYLO DRUZHYNIN
reprezentant
SERGII KALIMON
Likwidator
2021-06-11
2022-01-04
SERGII KALIMON
Prokurent
2019-05-27
2022-01-04
SAMOISTNA
SERGII KALIMON
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. W SPRAWACH W KTÓRYCH WYSOKOŚĆ ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ROZPORZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI PRZEKRACZA WARTOŚĆ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRYSTYNA MARIA PILECKA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-08
2019-05-27
KYRYLO DRUZHYNIN
PREZES ZARZĄDU
2019-05-27
2021-06-11
2017-11-08
2019-05-27
GABRYSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-05-27
2021-06-11
ONTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-11-08
2019-05-27
UL. GRANICZNA, 4B, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie