KRS 0000702659
NIP7822759938
REGON36880704500000
NazwaINWESTYCJE Z WIDOKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINWESTYCJE Z WIDOKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 lis 2017 (7 lat temu) 23 lis 2017
Data usunięcia 08 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. GRUDZIENIEC, 116, POZNAŃ, 60-621, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIWspólnik
2017-11-23
2021-10-08
36327837500000
Wspólnik
2017-11-23
2021-10-08
30152773400000
TOMASZ MACIEJ ORWAT
Wspólnik
2017-11-23
2021-10-08
MICHAŁ JUJA
Wspólnik
2017-11-23
2021-10-08
TOMASZ MACIEJ ORWAT
zgłaszający - członek zarządu
KAROL FEKNER
Beneficjent
KAROL FEKNER
Beneficjent
1. KAROL FEKNER POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NORSK DEVELOPMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO POSIADA OK. 54% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IZW RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. KAROL FEKNER POSIADA OK.99,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NORSK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO POSIADA 1 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NORSK DEVELOPMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO Z KOLEI POSIADA OK. 54 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IZW RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ ORGAN TAKIEJ OSOBY PRAWNEJ OKREŚLA STATUT, BĄDŹ UMOWA KOMPLEMENTARIUSZA
Członek Organu Reprezentacji
2017-11-23
2021-10-08
36327837500000
2017-11-23
2018-08-13
"HOMECA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-11-23
2018-08-13
ZAGÓRZE, 2, POZNAŃ, 61-112, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie