KRS 0000702642
NIP8971847849
REGON36871312000000
NazwaANEGIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaANEGIS GROUP
Data rejestracji 08 lis 2017 (7 lat temu) 08 lis 2017
Data usunięcia 09 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚW. MIKOŁAJA, 7, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 550000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5500000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHALICJA AGATA BORODZIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-11-08
2020-08-19
GRZEGORZ JAROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-08
2019-03-06
KATARZYNA ANNA KLIN TEKIELA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-08
2021-12-09
ROBERT WŁODZIMIERZ BORUC
Członek Organu Nadzoru
2017-11-08
2021-12-09
PATRYCJA KAROLINA NARODOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-08
2021-12-09
KRZYSZTOF BIELEC
Członek Organu Nadzoru
2019-03-06
2020-08-19
MICHAŁ ARKADIUSZ TEKIELA
Beneficjent
KRZYSZTOF SŁAWOMIR LANGNER
reprezentant
MICHAŁ ARKADIUSZ TEKIELA
reprezentant
MICHAŁ ARKADIUSZ TEKIELA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOAĆ SAMODZIELNIE SPÓŁKĘ TYLKO WÓWCZAS, GDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA LUB NABYTEGO PRAWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 20.000,00 ZŁ NETTO (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE PEPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
KRZYSZTOF LANGNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-11-08
2021-12-09
MAREK SIBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-11-24
2021-12-09
JACEK BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-24
2021-12-09
MICHAŁ ARKADIUSZ TEKIELA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-08
2021-12-09
2017-11-08
2021-12-09
SPÓŁKA AKCYJNA
2017-11-08
2021-12-09
ANEGIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
2017-11-08
2021-12-09
UL. ŚW. MIKOŁAJA, 7, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
2017-11-08
2021-12-09
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2017-11-08
2021-12-09
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2017-11-08
2021-12-09
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2017-11-08
2021-12-09
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2017-11-08
2021-12-09
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2017-11-08
2021-12-09
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2017-11-08
2021-12-09
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2017-11-08
2021-12-09
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2017-11-08
2021-12-09
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA.
2017-11-08
2021-12-09
731 - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie