KRS 0000701295
NIP5252727595
REGON36860423000000
NazwaPRIME ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPRIME ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 paź 2017 (7 lat temu) 26 paź 2017
Data usunięcia 07 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)PIOTR ALEKSANDER KUKOWSKI
Wspólnik
2017-10-26
2020-08-28
SZYMON PIOTR SZATKOWSKI
Wspólnik
2017-10-26
2024-02-07
JOLANTA KUKOWSKA
Wspólnik
2020-08-28
2024-02-07
Wspólnik
2017-10-26
2024-02-07
14657894100000
JOLANTA KUKOWSKA
Beneficjent
SZYMON PIOTR SZATKOWSKI
reprezentant
JOLANTA KUKOWSKA
reprezentant
MAREK STANISŁAW SZATKOWSKI
Beneficjent
SZYMON PIOTR SZATKOWSKI
Beneficjent
JOLANTA KUKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
MAREK STANISŁAW SZATKOWSKI
Beneficjent
POSIADA 91% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OPTIMA FUND SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRIME ASSETS SP. Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM PRIME ASSETS SP. Z O.O. SP. K.
SZYMON PIOTR SZATKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, TJ. SPÓŁKA PRIME ASSETS SP. Z O.O. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU - PROKURA ŁĄCZNA. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI PRIME ASSETS SP. Z O.O., WCHODZĄ: 1.PIOTR KUKOWSKI - PREZES ZARZĄDU, 2.SZYMON SZATKOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2017-10-26
2024-02-07
14657894100000
2017-10-26
2024-02-07
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-10-26
2024-02-07
PRIME ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-10-26
2024-02-07
UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
2017-10-26
2024-02-07
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-10-26
2024-02-07
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2017-10-26
2024-02-07
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2017-10-26
2024-02-07
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-10-26
2024-02-07
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2017-10-26
2024-02-07
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2017-10-26
2024-02-07
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2017-10-26
2024-02-07
7312B - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
2017-10-26
2024-02-07
7312B - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH.
2017-10-26
2024-02-07
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie