KRS 0000700910
NIP5492420904
REGON12150439100000
NazwaPAKO LORENTE CHRAPKOWICZ MAGIERA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPAKO LORENTE CHRAPKOWICZ MAGIERA
Data rejestracji 24 paź 2017 (7 lat temu) 24 paź 2017
Data usunięcia 11 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 59A, GOSPODARZ, 95-030, RZGÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIARAFAŁ STANISŁAW CHRAPKOWICZ
Wspólnik
2017-10-24
2022-04-11
ARTUR JAN MAGIERA
Wspólnik
2017-10-24
2022-04-11
EDYTA MIŁOSŁAWA JASZCZURA
Prokurent
2017-10-24
2020-07-16
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ STANISŁAW CHRAPKOWICZ
Beneficjent
ARTUR JAN MAGIERA
Beneficjent
RAFAŁ STANISŁAW CHRAPKOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ STANISŁAW CHRAPKOWICZ
Beneficjent
50% UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.602.100,00 ZŁ W PLR GROUP SP. Z O.O. BEDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI (KRS: 0001006527)
ARTUR JAN MAGIERA
Beneficjent
50% UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.602.100,00 ZŁ W PLR GROUP SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI KRS: (0001006527)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
RAFAŁ STANISŁAW CHRAPKOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2017-10-24
2022-04-11
ARTUR JAN MAGIERA
Członek Organu Reprezentacji
2017-10-24
2022-04-11
2017-10-24
2021-04-27
UL. JANA KANTEGO, 47, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie