KRS 0000700841
NIP6412542357
REGON36893411100000
Nazwa"ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MAŁGORZATA KUŚ" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MAŁGORZATA KUŚ
Data rejestracji 08 gru 2017 (7 lat temu) 08 gru 2017
Data usunięcia 11 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. GLIWICKA, 2, RUDA ŚLĄSKA, 41-712, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMAŁGORZATA KRYSTYNA KUŚ
Wspólnik
2017-12-08
2022-05-11
ARKADIUSZ STEFAN KUŚ
Wspólnik
2017-12-08
2022-05-11
SŁAWOMIR CZESŁAW KUŚ
Wspólnik
2021-12-15
2022-05-11
SŁAWOMIR KUŚ
Prokurent
2018-02-20
2021-12-15
PROKURA SAMOISTNA
IWONA ANNA KUŚ
Beneficjent
ARKADIUSZ STEFAN KUŚ
zgłaszający - komplementariusz
ARKADIUSZ STEFAN KUŚ
Beneficjent
SŁAWOMIR CZESŁAW KUŚ
Beneficjent
IWONA ANNA KUŚ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ARKADIUSZ STEFAN KUŚ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
SŁAWOMIR CZESŁAW KUŚ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
MAŁGORZATA KRYSTYNA KUŚ
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-08
2022-05-11
SŁAWOMIR CZESŁAW KUŚ
Członek Organu Reprezentacji
2021-12-15
2022-05-11
ARKADIUSZ STEFAN KUŚ
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-08
2022-05-11
2017-12-08
2018-02-20
UL. STEFANA BANACHA, 11, RUDA ŚLĄSKA, 41-703, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie